Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørringvej 22, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-09-03)
Den 2022-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Dråbyvej 11, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-09-03)
Den 2022-05-19 tilføjes Binavne: WO-DATA Netværk & Fiberløsninger ApS (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-19 tilføjes Direktion: Jonny Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-18 fjernes Direktion: Patrick Melsted (direktør) (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-19 tilføjes Vedtægter: 2022-05-19 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dråbyvej 11, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-09-03)
Den 2021-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærbyvej 121, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Revisor: LETH & PARTNERE, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-10 tilføjes Legale ejere: MELSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-08-10 fjernes Legale ejere: Patrick Melsted (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærbyvej 121, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2019-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 113, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 113, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2017-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Glerupvej 13, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glerupvej 13, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Patrick Melsted (direktør) (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2017-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med kommunikation, IT- og informationstjenester samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-01 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Hovedbranche: Andre informationstjenester i.a.n. (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Legale ejere: Patrick Melsted (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2017-06-01 tilføjes Navne: MELSTED FIBER ApS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Reelle ejere: Patrick Melsted (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2017-06-01 tilføjes Stiftere: Patrick Melsted (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Vedtægter: 2017-06-01 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2017-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-01)