Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Oliver Faber Bøll-Skovgaard | 20.05.2017 | 26.08.2018 | adm. dir |
Benjamin Pindstofte | 20.05.2017 | 09.10.2017 | direktør |
Benjamin Pindstofte | 16.05.2017 | 19.05.2017 | adm. dir |
Oliver Faber Bøll-Skovgaard | 16.05.2017 | 19.05.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benjamin Pindstofte | 16.05.2017 | 20.05.2017 | formand |