Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2017-02-23 sletter virksomheden Ejerskaber: SKAVE EL-FORRETNING/HEDEGAARD A/S. (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-06-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hedegaard Udlejning, Skave ApS. (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2022-05-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-02 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-19 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2021-10-19 fjernes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 tilføjes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2020-07-01 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-04-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2019-04-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-05 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvænget 7, 7500 Holstebro (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Direktion: Jørgen Hedegaard (direktør) (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-23 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Legale ejere: Jørgen Hedegaard (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Navne: Holding 55 ApS (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Hedegaard (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Vedtægter: 2017-02-23 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-15)