Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkesholm 7, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-27 fjernes Direktion: Robert Mørkegaard Gertsen (direktør) (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-10 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-27 fjernes Legale ejere: Robert Gertsen Holding IVS (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-27 fjernes Navne: Vang&Gertsen Holding IVS (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 2018-08-31 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-27 fjernes Omlægningsperiode start: 2018-01-01 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-27 fjernes Reelle ejere: Robert Mørkegaard Gertsen (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-27 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-27 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-27 fjernes Stiftere: Wilphine Holding IVS, Robert Gertsen Holding IVS (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-05-11 sletter virksomheden Ejerskaber: People in E-sport ApS. (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-05-01 tilføjes Reelle ejere: Robert Mørkegaard Gertsen (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-05-01 fjernes Reelle ejere: Dennis Bringsholdt Vang (offentliggjort 2020-05-10)
Den 2020-05-01 fjernes Direktion: Dennis Bringsholdt Vang (direktør) (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-05-01 fjernes Legale ejere: Wilphine Holding IVS (offentliggjort 2020-05-10)
Den 2020-04-30 fjernes Reelle ejere: Robert Mørkegaard Gertsen (offentliggjort 2020-05-10)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-03 tilføjes Vedtægter: 2018-04-03 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-08-31 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-01-01 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkesholm 7, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-05-10 tilføjes Direktion: Dennis Bringsholdt Vang (direktør) (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2017-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at administrere og potentielt geninvestere muligt udbytte fra virksomheder ejet af Vang&Gertsen Holding IVS. (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-10 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-05-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-05-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-05-10 tilføjes Legale ejere: Wilphine Holding IVS, Robert Gertsen Holding IVS (offentliggjort 2020-05-10)
Den 2017-05-10 tilføjes Navne: Vang&Gertsen Holding IVS (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-05-10 tilføjes Reelle ejere: Robert Mørkegaard Gertsen, Dennis Bringsholdt Vang (offentliggjort 2020-05-10)
Den 2017-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-05-10 tilføjes Stiftere: Wilphine Holding IVS, Robert Gertsen Holding IVS (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-05-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-05-10 tilføjes Vedtægter: 2017-05-10 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-27)