Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2021-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Novembervej 28, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-05-31 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-01 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-22 fjernes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-22 fjernes Kontaktoplysninger: tuborgbendix@gmail.com (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-22 fjernes Legale ejere: Flemming Haagen Pedersen (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-22 fjernes Navne: Helles Smørrebrød IVS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-22 fjernes Reelle ejere: Flemming Haagen Pedersen (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-22 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-22 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-22 fjernes Stiftere: Helle Tuborg (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2021-02-27 Statstidende Dekret
Den 2021-01-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2020-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2020-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 fjernes Direktion: Flemming Haagen Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2019-10-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-01 tilføjes Legale ejere: Flemming Haagen Pedersen (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2019-09-01 fjernes Legale ejere: Keven Neil Louis Heidelbach (offentliggjort 2019-09-08)
Den 2019-09-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Haagen Pedersen (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2019-09-01 fjernes Reelle ejere: Keven Neil Louis Heidelbach (offentliggjort 2019-09-08)
Den 2018-10-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-29 tilføjes Direktion: Flemming Haagen Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-06-29 fjernes Direktion: Helle Tuborg (adm. dir.) (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2017-06-30 fjernes Legale ejere: Helle Tuborg (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-01 tilføjes Legale ejere: Helle Tuborg, Keven Neil Louis Heidelbach (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Helle Tuborg (adm. dir.) (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2017-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: tuborgbendix@gmail.com (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-06-01 tilføjes Reelle ejere: Keven Neil Louis Heidelbach (offentliggjort 2019-09-08)
Den 2017-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2017-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Novembervej 28, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-05-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor smørrebrød og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-05-31 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-01 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-05-05 tilføjes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-05-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-05-05 tilføjes Navne: Helles Smørrebrød IVS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-05-05 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-05-05 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-05-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-05-05 tilføjes Stiftere: Helle Tuborg (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-05-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2017-05-05 tilføjes Vedtægter: 2017-05-05 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-09)