Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Kapital | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 tilføjes Navne: Casa Bolig Holbæk ApS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-09-01 tilføjes Vedtægter: 2022-09-01 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-31 fjernes Navne: Casa Rådgivning ApS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 102, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Trudsvej 17, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-15 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-14 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Navne: Casa Rådgivning ApS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2021-10-12 fjernes Navne: Casa Rådgivning IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trudsvej 17, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2020-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 102, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 102, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegstræde 2, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: susanne@casab.dk (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-28 fjernes Kontaktoplysninger: susanne.rasmussen@teliamail.dk (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 tilføjes Kontaktoplysninger: susanne.rasmussen@teliamail.dk (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2017-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegstræde 2, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2017-05-04 tilføjes Direktion: Susanne Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at rådgive, købe, eje, administrere og sælge fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-04 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2017-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 tilføjes Legale ejere: Susanne Rasmussen, Jørgen Per Rasmussen (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2017-05-04 tilføjes Navne: Casa Rådgivning IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-04 tilføjes Reelle ejere: Susanne Rasmussen, Jørgen Per Rasmussen (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2017-05-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 tilføjes Stiftere: Susanne Rasmussen, Jørgen Per Rasmussen (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 tilføjes Vedtægter: 2017-05-04 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-04)