Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2017-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedeskrænten 91, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-30 fjernes Direktion: Thomas Holm Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-20 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-30 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-30 fjernes Legale ejere: Thomas Holm Pedersen (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-30 fjernes Navne: Thomas Holm IVS (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-30 fjernes Stiftere: Thomas Holm Pedersen (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedeskrænten 91, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedeskrænten 91, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedeskrænten 91, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-04-20 tilføjes Direktion: Thomas Holm Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holding virksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-20 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-04-20 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-04-20 tilføjes Legale ejere: Thomas Holm Pedersen (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-04-20 tilføjes Navne: Thomas Holm IVS (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-04-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-04-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-04-20 tilføjes Stiftere: Thomas Holm Pedersen (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-04-20 tilføjes Vedtægter: 2017-04-20 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-05-08 sletter virksomheden Ejerskaber: The Italian Suit IVS. (offentliggjort 2017-06-22)