Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Bestyrelse | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 tilføjes Direktion: Natalie Catalina Urena Lopez Mc Lellan (direktør) (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2024-05-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-30 fjernes Direktion: Morten Rix-Møller (direktør) (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2023-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 67, 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofievej 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-10-26 tilføjes Kontaktoplysninger: gert@4b.dk (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-25 fjernes Kontaktoplysninger: morten@limousineservice.dk (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofievej 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Granhøjen 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: MANOVI Invest ApS (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Morten Rix-Møller (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 fjernes Bestyrelse: Patric Levi (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granhøjen 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Smakkegårdsvej 65, 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-02-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smakkegårdsvej 65, 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Eggersvej 25, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Kontaktoplysninger: morten@limousineservice.dk (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-05-03 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eggersvej 25, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2017-04-28 tilføjes Bestyrelse: Patric Levi (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2017-04-28 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-28 tilføjes Direktion: Morten Rix-Møller (direktør) (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2017-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved udvikling og salg af ejendommen matr.nr. 18 nu Vallensbæk by, Vallensbæk, beliggende Vejlesvinget 7, 2665 Vallensbæk Strand, og herunder at udleje de eksisterende bygninger, indtil udviklingsprojektet kan gennemføres. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-28 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-28 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-28 tilføjes Interessenter: Komplementarselskabet Vejlesvinget ApS (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-28 tilføjes Legale ejere: Morten Rix-Møller, Eva Pernille Folkmann (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2017-04-28 tilføjes Navne: K/S Vejlesvinget 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-28 tilføjes Reelle ejere: Eva Pernille Folkmann, Morten Rix-Møller (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-28 tilføjes Vedtægter: 2017-04-28 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-03)