Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Josefine Krag Yaqoob | 21.08.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ahmet Gül | 02.09.2020 | 21.08.2024 | direktør |
Firat Dogru | 01.02.2020 | 02.09.2020 | direktør |
Erdal Sorucu | 01.10.2018 | 17.12.2019 | direktør |
Risvan Bayram | 25.04.2017 | 01.02.2020 | direktør |