Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Julie Top-Nørgaard | 01.07.2018 | 06.11.2019 | adm. dir |
Betty Frank Simonsen | 28.04.2017 | 06.11.2019 | direktør |
Anna Elisabeth Kiertzner | 28.04.2017 | 01.07.2018 | adm. dir |
Maria Roslev | 28.04.2017 | 01.07.2018 | direktør |
Agnete Bay Harsberg | 28.04.2017 | 01.07.2018 | direktør |
Line Bønnerup Fjord | 28.04.2017 | 01.07.2018 | direktør |
Julie Top-Nørgaard | 28.04.2017 | 30.06.2018 | direktør |