Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-02 tilføjes Direktion: Jacob Augustinus Bagger (direktør) (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-02 fjernes Direktion: Mie Kamille Dalsgård (direktør) (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-19 tilføjes Direktion: Mie Kamille Dalsgård (direktør) (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2022-03-18 fjernes Direktion: Kristian Skriver Laustsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-09 tilføjes Binavne: MMA ApS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-08 tilføjes Navne: Tasfo MunkeMosePark ApS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-07 fjernes Navne: MMA ApS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-08 tilføjes Vedtægter: 2022-03-08 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-03-08 tilføjes Direktion: Kristian Skriver Laustsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2021-03-07 fjernes Direktion: Kristian Skriver Laustsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-31 tilføjes Legale ejere: Tasfo Promotions ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-07-31 fjernes Legale ejere: Lars Damsholdt Balle Invest ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-07-30 fjernes Legale ejere: Tasfo Promotions ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munke Mose Allé 1, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 89, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-29 tilføjes Direktion: Kristian Skriver Laustsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 89, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2017-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Strevelinsvej 28, 4., 7000 Fredericia (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Legale ejere: Tasfo Promotions ApS, Lars Damsholdt Balle Invest ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2017-05-11 fjernes Legale ejere: Byg&Projekt ApS (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strevelinsvej 28, 4., 7000 Fredericia (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-04-11 tilføjes Direktion: Jesper Steen Tastesen (direktør) (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at er at eje kapitalandele i selskaber, samt erhverve, udvikle, drive og finansiere fast ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-11 (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Hjemmeside: www.tasfo.dk (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Kontaktoplysninger: jst@tasfo.dk (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Legale ejere: Byg&Projekt ApS (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-04-11 tilføjes Navne: MMA ApS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-04-11 tilføjes Reelle ejere: Jesper Steen Tastesen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Stiftere: Byg&Projekt ApS (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Vedtægter: 2017-04-11 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-11)