Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Augustinus Bagger | 02.10.2023 | direktør |
Jesper Steen Tastesen | 11.04.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mie Kamille Dalsgård | 19.03.2022 | 02.10.2023 | direktør |
Kristian Skriver Laustsen | 08.03.2021 | 18.03.2022 | adm. dir |
Kristian Skriver Laustsen | 29.11.2018 | 07.03.2021 | direktør |