Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Legale ejere | ||||
Dekret | Tegningsregel | Formål | Hvidhvask | ||||
Direktion | Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bautavej 1, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-31 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Navne: LISTO DK ApS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes ObligatoriskEmail: renetamsen@me.com (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Reelle ejere: René Tamsen, Jonas Rude Sørensen (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Stiftere: RT Holding Aarhus ApS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-24)
Den 2019-02-13 fjernes Legale ejere: JRS Holding, Struer ApS (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-02-05 fjernes Legale ejere: RT Holding Aarhus ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-02-23 Statstidende Dekret
Den 2018-10-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-02-24)
Den 2018-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-24)
Den 2018-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-04-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-03-31 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med marketing og kontorservice. (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-03-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-03-30 fjernes Direktion: Jonas Rude Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-03-15 tilføjes Direktion: Jonas Rude Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-03-15 fjernes Direktion: René Tamsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-30)
Den 2018-03-15 tilføjes Vedtægter: 2018-03-15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: JRS Holding, Struer ApS (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jonas Rude Sørensen (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-11-29 tilføjes ObligatoriskEmail: renetamsen@me.com (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bautavej 1, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-03-31 tilføjes Direktion: René Tamsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-30)
Den 2017-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med mandskabsudlejning. (offentliggjort 2018-03-30)
Den 2017-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-31 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-03-31 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2017-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-03-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-03-31 tilføjes Legale ejere: RT Holding Aarhus ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2017-03-31 tilføjes Navne: LISTO DK ApS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-03-31 tilføjes Reelle ejere: René Tamsen (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-03-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-03-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-03-31 tilføjes Stiftere: RT Holding Aarhus ApS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-03-31 tilføjes Vedtægter: 2017-03-31 (offentliggjort 2018-03-30)
Den 2017-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-20)