Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Binavne | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Tegningsregel | Direktion | ||||
Revisor | Legale ejere | Navne | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2005-10-05 sletter virksomheden Ejerskaber: GARTNERIET PKM A/S. (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2017-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PKM Ejendomme ApS. (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2017-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PKM Innovation ApS. (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2017-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: PKM Medarbejderselskabet ApS. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2019-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PKM Medarbejderselskabet ApS. (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: GARTNERIET PKM A/S. (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: PKM Medarbejderselskabet ApS. (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GARTNERIET PKM A/S. (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-16 tilføjes Bestyrelse: Christian Elneff Bonnesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-08 tilføjes Bestyrelse: Nickie Inger Spile (næstformand) (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-07 fjernes Bestyrelse: Nickie Inger Spile (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 fjernes Bestyrelse: Jan Østergård Jensen (suppleant) (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-12-21 tilføjes Binavne: PKM Medarbejderselskabet ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-16 tilføjes Vedtægter: 2022-12-16 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-11-30 fjernes Bestyrelse: Jeanette Myntman (suppleant) (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-10-05 tilføjes Reelle ejere: Anett Madsen (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2022-10-05 fjernes Reelle ejere: Kristian Madsen, Kristian Madsen (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2022-10-05 fjernes Bestyrelse: Kristian Madsen (næstformand) (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-05 tilføjes Vedtægter: 2022-05-05 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Erik Bo Christensen (formand) (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 fjernes Bestyrelse: Ernst Frederik Mittag (formand) (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-31 fjernes Bestyrelse: Erik Bo Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-01 tilføjes Bestyrelse: Jeanette Myntman (suppleant) (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2021-04-01 fjernes Bestyrelse: Mona Bilde (suppleant) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-03-31 fjernes Bestyrelse: Jeanette Myntman (suppleant) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-22 tilføjes Bestyrelse: Erik Bo Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2020-05-22 tilføjes Vedtægter: 2020-05-22 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2019-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden, en næstformand og den administrerende direktør i forening, eller af den administrerende direktør, en næstformand og to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-11 tilføjes Vedtægter: 2019-10-11 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-10-08 tilføjes Bestyrelse: Anett Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-07 fjernes Bestyrelse: Anett Madsen (næstformand) (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-08 tilføjes Direktion: Anett Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-08 fjernes Direktion: Jack Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-05-28 fjernes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-29 tilføjes Reelle ejere: Kristian Madsen (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2017-10-28 fjernes Reelle ejere: Kristian Madsen (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2017-10-26 tilføjes Reelle ejere: Poul Madsen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-26 tilføjes Legale ejere: Fairytale Holding ApS (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2017-10-26 fjernes Legale ejere: Poul Madsen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-08-08 tilføjes Legale ejere: Poul Madsen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-08-08 fjernes Legale ejere: Kristian Madsen (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-08-08 tilføjes Reelle ejere: Kristian Madsen, Kristian Madsen (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2017-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden og næstformændene i forening (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Bestyrelse: Kristian Madsen (næstformand) (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2017-05-30 fjernes Bestyrelse: Nickie Inger Spile (næstformand) (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2017-03-28 tilføjes Bestyrelse: Nickie Inger Spile (næstformand) (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-03-28 tilføjes Direktion: Jack Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-03-28 fjernes Direktion: Anett Madsen (direktør) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-03-28 tilføjes Navne: PKM Odense Holding ApS (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-03-27 fjernes Navne: The Grower PM ApS (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-03-28 tilføjes Vedtægter: 2017-03-28 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettensvej 215, 5270 Odense N (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Direktion: Anett Madsen (direktør) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2016-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i datterselskaber, foretage andre erhvervsmæssige investeringer og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Legale ejere: Kristian Madsen (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2016-12-31 tilføjes Navne: The Grower PM ApS (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2016-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Vedtægter: 2016-12-31 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2016-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-23)