Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peder Wuth Pedersen | 09.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christian Isak Charles Dahlager | 08.01.2018 | formand |
Judith Schwarzbart | 08.01.2018 | næstformand |
Jan Falk Borup | 21.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Judith Schwarzbart | 21.12.2016 | 07.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Christian Isak Charles Dahlager | 21.12.2016 | 07.01.2018 | næstformand |
Niels Thomsen | 21.12.2016 | 20.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mads Kullberg | 21.12.2016 | 20.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Angelika Dahl Serritzlew | 21.12.2016 | 20.12.2017 | formand |