Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: LASERMEDICAL ApS. (offentliggjort 2020-01-12)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EUROWEAR ApS. (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LASERMEDICAL ApS. (offentliggjort 2020-01-12)
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldestykket 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Direktion: Peter Winther Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder investering i unoterede værdipapirer, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-10 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Legale ejere: Peter Winther Nielsen (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Navne: Wintex Holding ApS (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Reelle ejere: Peter Winther Nielsen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2016-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET TAGE SØRENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Vedtægter: 2016-12-19 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-06)