Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2019-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 44, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-02 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Legale ejere: Arnar Már Jónsson (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Navne: AJ Konsulenterne IVS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Stiftere: Arnar Már Jónsson (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-09-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-21 fjernes Direktion: Arnar Már Jónsson (direktør) (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 44, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 44, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 44, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-03-02 tilføjes Direktion: Arnar Már Jónsson (direktør) (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2017-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-02 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-03-02 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-03-02 tilføjes Legale ejere: Arnar Már Jónsson (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-03-02 tilføjes Navne: AJ Konsulenterne IVS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-03-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-03-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-03-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-03-02 tilføjes Stiftere: Arnar Már Jónsson (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2017-03-02 tilføjes Vedtægter: 2017-03-02 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)