Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-31 tilføjes Direktion: Patrick Nygaard Ryle (direktør) (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2021-12-31 fjernes Direktion: Henrik Skou Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Reelle ejere: Patrick Nygaard Ryle (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2020-12-30 fjernes Reelle ejere: Patrick Nygaard Ryle (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: CP TOTAL ApS, Morten Dahl Jakobsen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2020-06-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Direktion: Henrik Skou Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2020-01-01 fjernes Direktion: Casper Parkvist Hvidbjerg (direktør) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: CHAPA HOLDING ApS, MEH Holding 2015 ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: GEEK HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Patrick Nygaard Ryle, Henrik Skou Jensen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2020-01-01 fjernes Reelle ejere: Casper Parkvist Hvidbjerg (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: MEH Holding 2015 ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: MEH Holding 2015 ApS, Morten Dahl Jakobsen (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: MEH Holding 2015 ApS (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvangsvej 9, 4681 Herfølge (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Pedersvej 5, 4600 Køge (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@kteejendomme.dk (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-04-10 tilføjes Direktion: Casper Parkvist Hvidbjerg (direktør) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2018-04-10 fjernes Direktion: Henrik Skou Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: MEH Holding 2015 ApS, GEEK HOLDING ApS, CP TOTAL ApS (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2017-10-01 tilføjes Reelle ejere: Casper Parkvist Hvidbjerg (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2017-09-30 fjernes Legale ejere: MEH Holding 2015 ApS, CP TOTAL ApS (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-04-01 tilføjes Legale ejere: MEH Holding 2015 ApS, CP TOTAL ApS (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-03-31 fjernes Legale ejere: MEH Holding 2015 ApS (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pedersvej 5, 4600 Køge (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2017-02-24 tilføjes Direktion: Henrik Skou Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg, udlejning, administration og investering i fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed m.v. (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-24 (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-24 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-24 tilføjes Legale ejere: MEH Holding 2015 ApS (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-02-24 tilføjes Navne: KTE Ejendomme ApS (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-24 tilføjes Stiftere: MEH Holding 2015 ApS (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-24 tilføjes Vedtægter: 2017-02-24 (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-24)