Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Forchhammersvej 15, 2. tv., 1920 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Bestyrelse: Keld Pedersen (formand) (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Direktion: Tine Skovgaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-16 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Legale ejere: Tine Skovgaard Holding IVS, Tobias Kleemann Holding IVS (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Navne: Kleemann Beer ApS (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Revisor: MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Stiftere: Tobias Kleemann Holding IVS (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-02-10 fjernes Legale ejere: ADVOKAT KELD PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Navne: Kleemann Beer ApS (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-02-27 fjernes Navne: for Kleemann Beer ApS (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-16 tilføjes Navne: for Kleemann Beer ApS (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-28 tilføjes Vedtægter: 2017-02-28 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-02-16 tilføjes Vedtægter: 2017-02-16 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Forchhammersvej 15, 2. tv., 1920 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-02-16 tilføjes Bestyrelse: Keld Pedersen (formand) (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-02-16 tilføjes Direktion: Tine Skovgaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive handel med øl og læskedrikke (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-16 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-02-16 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-02-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-02-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-02-16 tilføjes Legale ejere: ADVOKAT KELD PEDERSEN HOLDING ApS, Tine Skovgaard Holding IVS, Tobias Kleemann Holding IVS (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-02-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-02-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-02-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-02-16 tilføjes Revisor: MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-02-16 tilføjes Stiftere: Tobias Kleemann Holding IVS (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-12)