Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JK Holding 2022 ApS (CVR 43419277) | 21.06.2022 | 27.04.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Johan Kjær | 01.04.2018 | 21.06.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Linda Mari Due Nielsen | 07.02.2017 | 21.06.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Global Pigs Consulting ApS (CVR 40613188) | NORMAL | 25.06.2019 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Viborg Eksportstald ApS (CVR 39806991) | NORMAL | 23.08.2018 | 30.09.2019 | 66,67-89,99% | 66,67-89,99% |