Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 64, 1. th., 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-31 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-05 fjernes Legale ejere: Klaus Fotel Larsen (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-05 fjernes Navne: Fotel Holding IVS (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-05 fjernes Reelle ejere: Klaus Fotel Larsen (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-05 fjernes Stiftere: Klaus Fotel Larsen (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Larsen Gruppen El ApS. (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2020-06-26 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 Statstidende Dekret
Den 2019-05-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 fjernes Direktion: Klaus Fotel Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 fjernes Revisor: AGENDA REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 64, 1. th., 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-01-31 tilføjes Direktion: Klaus Fotel Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er holding virksomhed samt hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-31 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-01-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-01-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-01-31 tilføjes Legale ejere: Klaus Fotel Larsen (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-01-31 tilføjes Navne: Fotel Holding IVS (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-01-31 tilføjes Reelle ejere: Klaus Fotel Larsen (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-01-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-01-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-01-31 tilføjes Revisor: AGENDA REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Stiftere: Klaus Fotel Larsen (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Vedtægter: 2017-01-31 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)