Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Armouro IVS (CVR 38348914) | TVANGSOPLØST | 22.01.2017 |
RoService IVS (CVR 38347721) | TVANGSOPLØST | 22.01.2017 |
Service4dig IVS (CVR 38348922) | TVANGSOPLØST | 22.01.2017 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Ionut Marian Enasoae | 13.04.2021 | 15.09.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Ciprian Mailat | 20.12.2018 | 14.09.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Armouro IVS (CVR 38348914) | 22.01.2017 | 13.04.2021 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
RoService IVS (CVR 38347721) | 22.01.2017 | 20.12.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Service4dig IVS (CVR 38348922) | 22.01.2017 | 25.06.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |