Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2022-05-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-02 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenosgade 11, st., 5230 Odense M (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenosgade 11, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenosgade 11, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2017-01-11 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Direktion: Martin Sørensen (direktør) (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-11 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Legale ejere: Martin Sørensen Holding, Odense ApS, HART HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Navne: Byhavegård ApS (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Reelle ejere: Martin Sørensen, Peter Murmann Hartvigsen (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2017-01-11 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2017-01-11 tilføjes Stiftere: Martin Sørensen Holding, Odense ApS, HART HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Vedtægter: 2017-01-11 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-12)