Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 8, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-09 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Legale ejere: Jonas Stegemejer Jensen (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Navne: Tatovøren Aarhus IVS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Stiftere: Jonas Stegemejer Jensen (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2019-03-08 Statstidende Dekret
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Direktion: Jonas Stegemejer Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2017-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 8, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-01-09 tilføjes Direktion: Jonas Stegemejer Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2017-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tatovørvirksomhed samt alt virksomhed, som efter ledelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-09 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-01-09 tilføjes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-01-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-01-09 tilføjes Legale ejere: Jonas Stegemejer Jensen (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-01-09 tilføjes Navne: Tatovøren Aarhus IVS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-01-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-01-09 tilføjes Stiftere: Jonas Stegemejer Jensen (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2017-01-09 tilføjes Vedtægter: 2017-01-09 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)