Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Bibranche | ||||
Direktion | xbrl | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Binavne | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2022-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-02-12 Statstidende Dekret
Den 2021-11-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2021-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2021-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-03-13 tilføjes Bibranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-12 fjernes Bibranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-01-08 fjernes Direktion: Lisbeth Irene Vedel Fors (direktør) (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-06 fjernes Kontaktoplysninger: lipsenejendomme@gmail.com (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Maximina ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: NJCS 1 ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-09-07 tilføjes Kontaktoplysninger: lipsenejendomme@gmail.com (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-01-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-01 tilføjes Bibranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2018-04-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2017-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 122, st. th., 2600 Glostrup (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 122, st. th., 2600 Glostrup (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, sælge og besidde ejendomme, udlejning af erhvervsejendomme; handel, service, investering samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed/aktivitet. (offentliggjort 2017-02-11)
Den 2017-02-11 tilføjes Navne: Lipsen Ejendomme IVS (offentliggjort 2017-02-11)
Den 2017-02-10 fjernes Navne: Lipsen Erhvervsservice IVS (offentliggjort 2017-02-11)
Den 2017-02-11 tilføjes Vedtægter: 2017-02-11 (offentliggjort 2017-02-11)
Den 2017-02-10 fjernes Binavne: Lipsen Administration IVS (offentliggjort 2017-02-11)
Den 2017-01-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 122, st. th., 2600 Glostrup (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-01-01 tilføjes Binavne: Lipsen Administration IVS (offentliggjort 2017-02-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Lisbeth Irene Vedel Fors (direktør) (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2017-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, service, rådgivnings- og konsulentvirksomhed med bl.a. bogføring og skatterådgivning; investering samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed/aktivitet. (offentliggjort 2017-02-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-02-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: LIPSEN ApS, NJCS 1 ApS (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: LIPSEN ApS (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-01-01 tilføjes Navne: Lipsen Erhvervsservice IVS (offentliggjort 2017-02-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Lisbeth Irene Vedel Fors (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-01-01 fjernes Reelle ejere: Lisbeth Irene Vedel Fors (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Stiftere: LIPSEN ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Vedtægter: 2017-01-01 (offentliggjort 2017-02-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-28)