Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Bestyrelse | Hovedbranche | Tegningsregel | Navne | ||||
Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aaskovvej 36, 5856 Ryslinge (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Aaskovvej 26, 5856 Ryslinge (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aaskovvej 26, 5856 Ryslinge (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bellisvænget 12, 5856 Ryslinge (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: tomassoholst@gmail.com (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-04 fjernes Kontaktoplysninger: kerahn@jensen.mail.dk (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-07 tilføjes Direktion: Thomas Holst (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 fjernes Direktion: Erik Rahn Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-04-05 tilføjes Bestyrelse: Karl Anders Top (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-03-03 tilføjes Bestyrelse: Torben Vind Rasmussen (formand) (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-03-03 fjernes Bestyrelse: Gunnar Landtved (formand) (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-03-02 fjernes Bestyrelse: Torben Vind Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-03-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 direktionsmedlem. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-26 tilføjes Bestyrelse: Torben Vind Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-10-26 tilføjes Navne: Ryslinge udviklingsselskab ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-25 fjernes Navne: Ryslinge Udvikling ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-26 tilføjes Vedtægter: 2017-10-26 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-08-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bellisvænget 12, 5856 Ryslinge (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2016-12-19 tilføjes Direktion: Erik Rahn Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2016-12-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udvikling af Ryslinge og omegn, så det fortsat vil være attraktivt at bo i byen og at flytte her til. (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-19 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Kontaktoplysninger: kerahn@jensen.mail.dk (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2016-12-19 tilføjes Legale ejere: Ryslinge Lokalråd, Erik Rahn Jensen, Ryslinge Høj- og Efterskole, Jørn Martin Christoffersen, Gunnar Landtved (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Navne: Ryslinge Udvikling ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Stiftere: Ryslinge Lokalråd (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-12-19 tilføjes Vedtægter: 2016-12-19 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-20)