Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeppe Nordahl Dalsgaard | 18.09.2017 | 28.01.2020 | adm. dir |
Marcus Thais Storm Heller | 13.12.2016 | 18.09.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marcus Thais Storm Heller | 13.12.2016 | 28.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Nordahl Dalsgaard | 13.12.2016 | 28.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ronni Midtgaard Vistisen | 13.12.2016 | 01.01.2020 | bestyrelsesmedlem |