Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-12-13 sletter virksomheden Ejerskaber: REBIKE ApS. (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildevangen 73, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 fjernes Direktion: Bo Rohde Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-13 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 fjernes Legale ejere: Bo Rohde Jensen (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 fjernes Navne: Bo Rohde Holding ApS (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 fjernes Reelle ejere: Bo Rohde Jensen (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 fjernes Stiftere: Bo Rohde Jensen (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildevangen 73, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-13 tilføjes Direktion: Bo Rohde Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele. (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-13 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-13 tilføjes Legale ejere: Bo Rohde Jensen (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-13 tilføjes Navne: Bo Rohde Holding ApS (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-13 tilføjes Reelle ejere: Bo Rohde Jensen (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-13 tilføjes Stiftere: Bo Rohde Jensen (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-13 tilføjes Vedtægter: 2016-12-13 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-01)