Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2016-11-29 sletter virksomheden Ejerskaber: ALL MINK ApS. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rigelvej 22, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-31 fjernes Direktion: Henning Evald Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Mathis Huse Nørgaard, Mikkel Huse Nørgaard (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-31 fjernes Navne: All Mink Holding ApS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Mathis Huse Nørgaard, Mikkel Huse Nørgaard (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-31 fjernes Stiftere: Henning Evald Jensen (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rigelvej 22, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2017-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rigelvej 22, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 tilføjes Legale ejere: Mathis Huse Nørgaard, Mikkel Huse Nørgaard (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-12-05 fjernes Legale ejere: Henning Evald Jensen (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-12-05 tilføjes Reelle ejere: Mathis Huse Nørgaard, Mikkel Huse Nørgaard (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rigelvej 22, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2016-11-29 tilføjes Direktion: Henning Evald Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktierne i All Mink A/S, CVR-nr. 75 16 12 12, samt investering i værdipapirer samt tilsvarende virksomhed. (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-11-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-11-29 tilføjes Legale ejere: Henning Evald Jensen (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-11-29 tilføjes Navne: All Mink Holding ApS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-11-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-11-29 tilføjes Stiftere: Henning Evald Jensen (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-11-29 tilføjes Vedtægter: 2016-11-29 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-21)