Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Dekret | xbrl | Vedtægter | ||||
Kapital | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenstrupvej 4, 9500 Hobro (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-08-22 fjernes Binavne: R&P Storvognsservice ApS, R&P Smede og Montage ApS, R&P Flisearbejde ApS, R&P Facaderenovering ApS, R&P Diamantboring og Skæring ApS (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-08 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-08-22 fjernes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-08-22 fjernes Legale ejere: Kielgast Industri Lak ApS (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-08-22 fjernes Navne: R&P Entreprise ApS, Entreprenør & Byggeservice (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-08-22 fjernes Reelle ejere: Pia Kielgast Andersen (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-08-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-08-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-08-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-08-22 fjernes Stiftere: Heidi Johansen (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-08-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2022-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenstrupvej 4, 9500 Hobro (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2022-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenstrupvej 4, 9500 Hobro (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2021-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2021-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-14 fjernes Direktion: Pia Kielgast Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 Statstidende Dekret
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-14 tilføjes Binavne: R&P Storvognsservice ApS, R&P Smede og Montage ApS, R&P Flisearbejde ApS, R&P Facaderenovering ApS, R&P Diamantboring og Skæring ApS (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2020-07-14 tilføjes Navne: R&P Entreprise ApS, Entreprenør & Byggeservice (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2020-07-13 fjernes Navne: HJ Entreprise ApS (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-14 tilføjes Vedtægter: 2020-07-14 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-26 tilføjes Direktion: Pia Kielgast Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2020-03-26 fjernes Direktion: Heidi Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-26 tilføjes Reelle ejere: Pia Kielgast Andersen (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2020-03-26 fjernes Reelle ejere: Heidi Johansen (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-07-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenstrupvej 4, 9500 Hobro (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2019-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvarrevej 24, 9510 Arden (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-12 tilføjes Direktion: Heidi Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-06-12 fjernes Direktion: Rene Johan Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-04-15 tilføjes Legale ejere: Kielgast Industri Lak ApS (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2019-04-15 fjernes Legale ejere: Heidi Johansen (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2019-03-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2019-03-07 tilføjes Navne: HJ Entreprise ApS (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2019-03-06 fjernes Navne: HJ Entreprise IVS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-07 tilføjes Vedtægter: 2019-03-07 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2019-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2019-03-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er udførelse af byggeservice samt forskellige serviceydelser på byggepladser samt hermed efter dikrektionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2018-01-20 tilføjes Vedtægter: 2018-01-20 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-01-19 tilføjes Direktion: Rene Johan Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2018-01-19 fjernes Direktion: Heidi Johansen (direktør) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-19 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2018-01-18 fjernes Hovedbranche: Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2016-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvarrevej 24, 9510 Arden (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2016-11-08 tilføjes Direktion: Heidi Johansen (direktør) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2016-11-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er handel og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2016-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2016-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-08 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2016-11-08 tilføjes Hovedbranche: Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2016-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-11-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2016-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2016-11-08 tilføjes Legale ejere: Heidi Johansen (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2016-11-08 tilføjes Navne: HJ Entreprise IVS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-11-08 tilføjes Reelle ejere: Heidi Johansen (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2016-11-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2016-11-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2016-11-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2016-11-08 tilføjes Stiftere: Heidi Johansen (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2016-11-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2016-11-08 tilføjes Vedtægter: 2016-11-08 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2016-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-17)