Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Navne | Vedtægter | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringvej 36, 1. 4., 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringvej 36, 1. 4., 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringvej 36, 1. 4., 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2021-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 115, 4320 Lejre (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 115, 4320 Lejre (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 115, 4320 Lejre (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-03-14 tilføjes Navne: A M autoservice ApS (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-13 fjernes Navne: Speed Transport ApS (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Vedtægter: 2018-03-14 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 115, 4320 Lejre (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringvej 36, 1. 4., 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-08-01 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2016-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringvej 36, 1. 4., 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-11-01 tilføjes Direktion: Josef Mikha Larsen (direktør) (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor post og kurertjenester, og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-01 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-01 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-01 tilføjes Legale ejere: Josef Mikha Larsen (offentliggjort 2018-06-16)
Den 2016-11-01 tilføjes Navne: Speed Transport ApS (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2016-11-01 tilføjes Reelle ejere: Josef Mikha Larsen (offentliggjort 2018-06-16)
Den 2016-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-01 tilføjes Stiftere: Josef Mikha Larsen (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-01 tilføjes Vedtægter: 2016-11-01 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2016-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-09)