Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Worksome ApS. (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Worksome ApS. (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-02-19 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-14 tilføjes Direktion: Mathias Agger Nordkvist Linnemann (direktør) (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-01-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 fjernes Direktion: Mathias Agger Nordkvist Linnemann (direktør) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispebjerg Parkallé 11, 1., 2400 København NV (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-10-31 tilføjes Direktion: Mathias Agger Nordkvist Linnemann (direktør) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2016-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-31 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-31 tilføjes Legale ejere: Mathias Agger Nordkvist Linnemann (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2016-10-31 tilføjes Navne: Linnemann ApS (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-31 tilføjes Reelle ejere: Mathias Agger Nordkvist Linnemann (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2016-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-31 tilføjes Stiftere: Mathias Agger Nordkvist Linnemann (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2016-10-31 tilføjes Vedtægter: 2016-10-31 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)