Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Navne | ||||
Revisor | Vedtægter | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 tilføjes Bestyrelse: Ole Malling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 fjernes Bestyrelse: Tine Jung Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 tilføjes Direktion: Ole Malling (direktør) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 fjernes Direktion: Tine Jung Iversen (direktør) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-05 tilføjes Bestyrelse: Karsten Rovelt-Busch (formand) (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2023-11-30 fjernes Bestyrelse: Jacob Olsen (formand) (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-04-20 tilføjes Bestyrelse: Andreas Delcomyn Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-20 fjernes Bestyrelse: Claus Nørgaard Tonsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-03-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-05 tilføjes Bestyrelse: Claus Nørgaard Tonsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2021-03-05 fjernes Bestyrelse: Peter Krogsgaard Jørgensen (formand) (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-05 tilføjes Direktion: Tine Jung Iversen (direktør) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2021-03-05 fjernes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-08 fjernes Bestyrelse: Pernille Thøger Baltzersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: Obton Solenergi Stabil P/S (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-02-01 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2017-12-15 fjernes Reelle ejere: Peter Krogsgaard Jørgensen, Anders Marcus (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2017-09-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje og drive solcellepark i Belgien. (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-04 tilføjes Navne: K/S Obton Solenergi Chimay (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-03 fjernes Navne: K/S Obton Solenergi Amstel (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-04 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-04 tilføjes Vedtægter: 2017-09-04 (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2016-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Bestyrelse: Pernille Thøger Baltzersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2016-10-25 tilføjes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2016-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje og drive solcellepark i Holland. (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2016-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-25 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-25 tilføjes Interessenter: Obton Solenergi Chimay Komplementaranpartsselskab (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-25 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2016-10-25 tilføjes Navne: K/S Obton Solenergi Amstel (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2016-10-25 tilføjes Reelle ejere: Peter Krogsgaard Jørgensen, Anders Marcus (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2016-10-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2016-10-25 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-25 tilføjes Vedtægter: 2016-10-25 (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2016-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-31)