Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvej 7, 7400 Herning (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringkøbingvej 99, 7400 Herning (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-23 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringkøbingvej 99, 7400 Herning (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2019-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Taksvej 12, 7400 Herning (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-01-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taksvej 12, 7400 Herning (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2017-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmegade 25, 7400 Herning (offentliggjort 2017-08-26)
Den 2017-08-26 tilføjes Hjemmeside: jsbilerherning.dk (offentliggjort 2017-08-26)
Den 2017-08-26 fjernes Kontaktoplysninger: jesper_soerensen@live.dk (offentliggjort 2017-08-26)
Den 2016-11-17 tilføjes Kontaktoplysninger: jesper_soerensen@live.dk (offentliggjort 2017-08-26)
Den 2016-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmegade 25, 7400 Herning (offentliggjort 2017-08-26)
Den 2016-10-18 tilføjes Direktion: Jesper Kallestrup Sørensen (direktør) (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er detail- og engrossalg af biler og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-18 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-18 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-18 tilføjes Legale ejere: Jesper Kallestrup Sørensen (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-18 tilføjes Navne: JS Biler ApS (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-18 tilføjes Reelle ejere: Jesper Kallestrup Sørensen (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2016-10-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-10-18 tilføjes Stiftere: Jesper Kallestrup Sørensen (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-18 tilføjes Vedtægter: 2016-10-18 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-21)