Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mette Østerbye Vejen | 23.08.2017 | adm. dir |
Carsten Bach | 12.10.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Egeskov Willers | 12.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Esmaralda Kamp | 13.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bent Riis | 09.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Louise Studstrup Muurholm | 09.12.2019 | næstformand |
Niels-Ulrik Mousten | 10.03.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Elkjær | 26.09.2019 | 30.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bent Riis | 25.09.2017 | 08.12.2019 | næstformand |
Louise Studstrup Muurholm | 23.08.2017 | 08.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mette Østerbye Vejen | 23.08.2017 | 14.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bach | 12.10.2016 | 14.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bent Riis | 12.10.2016 | 24.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mette Østerbye Vejen | 12.10.2016 | 10.03.2017 | formand |