Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Madsen | 23.05.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Billeschou Svebølle | 12.10.2016 | 23.05.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Kristian Møller Andersen | 19.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Arnøje | 31.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Simon Bjarke Morvad | 31.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lisbeth Britta Bak | 12.10.2016 | 19.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Angermann | 12.10.2016 | 31.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Morten Billeschou Svebølle | 12.10.2016 | 31.05.2018 | bestyrelsesmedlem |