Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-10-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Rønn Entreprenør ApS. (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2019-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjejlevej 253, 7451 Sunds (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 fjernes Direktion: Jørgen Knudsen (direktør) (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-05 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 fjernes Legale ejere: Jørgen Knudsen (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 fjernes Navne: Jørgen Knudsen Holding ApS (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 fjernes Reelle ejere: Jørgen Knudsen (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 fjernes Stiftere: Jørgen Knudsen (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjejlevej 253, 7451 Sunds (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-10-05 tilføjes Direktion: Jørgen Knudsen (direktør) (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive virksomhed ved investering gennem ejerbesiddelser i andre kapitalselskaber. (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-05 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-10-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-10-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-10-05 tilføjes Legale ejere: Jørgen Knudsen (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-10-05 tilføjes Navne: Jørgen Knudsen Holding ApS (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-10-05 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Knudsen (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-10-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-10-05 tilføjes Stiftere: Jørgen Knudsen (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-10-05 tilføjes Vedtægter: 2016-10-05 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2016-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-26)