Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Ejerskaber | Bibranche | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Kapital | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er: a. At investere i kapitalandele i andre virksomheder. b. At gennemføre anden investering /formuepleje efter direktionen skøn. c. At drive erhvervsmæssigt landbrug på Jellingvej 44. d. At drive udlejning af relevante bygninger på Jellingvej 44. (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2016-10-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: METAL-TEK A/S. (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2020-11-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BRregnskab ApS. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-28 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-28 tilføjes Bibranche: Blandet drift (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-28 tilføjes Vedtægter: 2021-05-28 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2020-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at at investere i kapitalandele i andre virksomheder og anden investering/formuepleje efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2020-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 66.083,15 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-19 tilføjes Vedtægter: 2020-11-19 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2020-11-01 tilføjes Direktion: Birgitte Rahbek (direktør) (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-08 tilføjes Legale ejere: Birgitte Rahbek, Søren Svarrer Nielsen (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-07 fjernes Legale ejere: Søren Svarrer Nielsen (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-03 tilføjes Legale ejere: Søren Svarrer Nielsen (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-08 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Rahbek, Søren Svarrer Nielsen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2016-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jennumvej 250, 7182 Bredsten (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-03 tilføjes Direktion: Søren Svarrer Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for datterselskabet Metal-Tek A/S. Selskabets formål er endvidere at handle med kapitalandele i andre virksomheder, der efter bestyrelsens skøn er relevante (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2016-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-03 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-03 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-03 tilføjes Navne: Rahbek-Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-03 tilføjes Stiftere: Søren Svarrer Nielsen (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2016-10-03 tilføjes Vedtægter: 2016-10-03 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2016-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-04)