Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-03 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-01-21 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-01-21 fjernes Legale ejere: EUROPEAN ENERGY A/S (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-01-21 fjernes Navne: Kappel Vind IVS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-01-21 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-01-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-01-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-01-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-01-21 fjernes Stiftere: EUROPEAN ENERGY A/S (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-01-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-09-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-17 fjernes Direktion: Jens-Peter Zink (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-10-03 tilføjes Direktion: Jens-Peter Zink (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2016-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller gennem kapitalandele i andre selskaber tilknyttet energibranchen, at udvikle, finansiere, drive og sælge vedvarende energi. (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-03 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-10-03 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-10-03 tilføjes Legale ejere: EUROPEAN ENERGY A/S (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-10-03 tilføjes Navne: Kappel Vind IVS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-10-03 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-10-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-10-03 tilføjes Stiftere: EUROPEAN ENERGY A/S (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2016-10-03 tilføjes Vedtægter: 2016-10-03 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-28)