Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Legale ejere | Tegningsregel | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Utterslevvej 5, st., 2400 København NV (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-09 fjernes Binavne: BPA Pleje ApS, BPA Ordninger ApS, BPA Oplysningen ApS, BPA Konsulenten ApS, BPA Hjælperen ApS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-01 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-09 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: cl@bpanu.dk (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-09 fjernes Navne: BPA NU ApS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-09 fjernes Reelle ejere: Kristian Løvlund Lund (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-09 fjernes Stiftere: Latox Holding IVS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-11-09 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-10-21 fjernes Legale ejere: Latox Holding IVS (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2018-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2018-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-06-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 fjernes Direktion: Kristian Løvlund Lund (direktør) (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Utterslevvej 5, st., 2400 København NV (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstekrogen 2, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstekrogen 2, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeholm 13, 3., 2730 Herlev (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-07-30 tilføjes Kontaktoplysninger: cl@bpanu.dk (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-22 tilføjes Direktion: Kristian Løvlund Lund (direktør) (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2016-12-22 fjernes Direktion: Jodi Løvlund Lund (direktør) (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeholm 13, 3., 2730 Herlev (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 114, 1. mf., 2300 København S (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 114, 1. mf., 2300 København S (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-10-01 tilføjes Binavne: BPA Pleje ApS, BPA Ordninger ApS, BPA Oplysningen ApS, BPA Konsulenten ApS, BPA Hjælperen ApS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-10-01 tilføjes Direktion: Jodi Løvlund Lund (direktør) (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-10-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive hjælpevirksomhed på social- og sundhedsområdet og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-01 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-10-01 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-10-01 tilføjes Legale ejere: Latox Holding IVS (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2016-10-01 tilføjes Navne: BPA NU ApS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-10-01 tilføjes Reelle ejere: Kristian Løvlund Lund (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-10-01 tilføjes Stiftere: Latox Holding IVS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-10-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2016-10-01 tilføjes Vedtægter: 2016-10-01 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-12)