Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Møller Kjemtrup | 30.03.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Trine Reedtz Durhuus | 06.10.2021 | 30.03.2022 | direktør |
Keld Dyring Schultz | 06.10.2021 | 06.10.2021 | direktør |
Anders Marcus | 26.09.2016 | 06.10.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andreas Delcomyn Larsen | 12.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Møller Kjemtrup | 27.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Olsen | 21.04.2021 | 30.11.2023 | formand |
Claus Nørgaard Tonsgaard | 21.04.2021 | 12.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nanna Bonde Kristensen | 21.04.2021 | 27.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Vestergaard | 01.05.2020 | 21.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Marcus | 26.09.2016 | 21.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Krogsgaard Jørgensen | 26.09.2016 | 21.04.2021 | formand |
Pernille Thøger Baltzersen | 26.09.2016 | 01.05.2020 | bestyrelsesmedlem |