Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Binavne | Formål | ||||
Legale ejere | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-04 tilføjes Reelle ejere: Janina Girdeniene (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-11-04 fjernes Reelle ejere: Modestas Girdenis (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-04-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-12 tilføjes Binavne: Vildmarksbad Fabrikken ApS, La-fa ApS (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve fremstilling, salg, udlejning og servicering af vildmarksbade, saunaer, relaterede inventarer og diverse løsøre (branchekode 74.90.90) og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Legale ejere: Vildmarksbad ApS (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-11 fjernes Legale ejere: Edvinas Levinas (offentliggjort 2022-09-18)
Den 2021-11-12 tilføjes Navne: Hyg-ge ApS (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-11 fjernes Navne: Scandi Team ApS (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Reelle ejere: Modestas Girdenis, Edvinas Levinas (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-11-11 fjernes Reelle ejere: Edvinas Levinas (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle direktører i forening. (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Vedtægter: 2021-11-12 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-06-01 tilføjes Direktion: Edvinas Levinas (direktør) (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-01 fjernes Direktion: Laura Biletaviciené (direktør) (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 92, 8870 Langå (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørhaven 8, 8920 Randers NV (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-06 tilføjes Direktion: Laura Biletaviciené (direktør) (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2016-12-06 fjernes Direktion: Edvinas Levinas (direktør) (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-09-26 tilføjes Legale ejere: Edvinas Levinas (offentliggjort 2022-09-18)
Den 2016-09-26 tilføjes Reelle ejere: Edvinas Levinas (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2016-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørhaven 8, 8920 Randers NV (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2016-09-10 tilføjes Direktion: Edvinas Levinas (direktør) (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (som bl.a. anvist i branchekode 74.90.90). (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2016-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-10 (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-10 tilføjes Hjemmeside: scandisat.dk (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-10 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@parabol-parabol.dk (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-10 tilføjes Navne: Scandi Team ApS (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2016-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-10 tilføjes Stiftere: Edvinas Levinas (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2016-09-10 tilføjes Vedtægter: 2016-09-10 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2016-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-26)