Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Byvolden 5, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-24 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-24 fjernes Legale ejere: PER WINTHER RASMUSSEN HOLDING ApS, KRONE INVEST ApS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-24 fjernes Navne: HKV22 ApS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-24 fjernes Reelle ejere: Kaj Winther Rasmussen, Lis Jytte Andreasen (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-06-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-07 fjernes Direktion: Kaj Winther Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byvolden 5, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Gade 9, 2. th., 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-10 tilføjes Reelle ejere: Lis Jytte Andreasen (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-09-10 fjernes Reelle ejere: Per Winther Rasmussen (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-06-26 fjernes Direktion: Per Winther Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-12-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Gade 9, 2. th., 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2018-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hulkærvej 22, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-12-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hulkærvej 22, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2016-07-03 tilføjes Direktion: Per Winther Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2016-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for ejendomsbranchen, herunder projektudvikling, køb og salg samt udlejning af ejendomme. (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-03 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-03 tilføjes Legale ejere: PER WINTHER RASMUSSEN HOLDING ApS, KRONE INVEST ApS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-03 tilføjes Navne: HKV22 ApS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-03 tilføjes Reelle ejere: Per Winther Rasmussen, Kaj Winther Rasmussen (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2016-07-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle direktørerne i forening (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2016-07-03 tilføjes Vedtægter: 2016-07-03 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-08)