Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Toodl ApS. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2017-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: ProRepubliQ Holding ApS. (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2018-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: FITNESS CLASSIC ApS. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2019-12-20 sletter virksomheden Ejerskaber: ProRepubliQ Holding ApS. (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Toodl ApS. (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-01-27 sletter virksomheden Ejerskaber: FITNESS CLASSIC ApS. (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ibsvej 1-3, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-14 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-27 fjernes Legale ejere: Daniel Grigo Dupont Hansen, Dynamiq Capital ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-20 fjernes Legale ejere: Medianetgroup ApS (offentliggjort 2021-11-13)
Den 2021-10-27 fjernes Navne: MBD Denmark ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-27 fjernes Reelle ejere: Daniel Grigo Dupont Hansen (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-27 fjernes Stiftere: Medianetgroup ApS, Daniel Grigo Dupont Hansen, Betina Grigo Dupont Sørensen (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 fjernes Bestyrelse: Michael Duelund (formand) (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-03-26 fjernes Bestyrelse: Betina Grigo Dupont Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-26 fjernes Direktion: Betina Grigo Dupont Sørensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-18 tilføjes Legale ejere: Dynamiq Capital ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2019-09-18 fjernes Legale ejere: Betina Grigo Dupont Sørensen (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-18 fjernes Reelle ejere: Betina Grigo Dupont Sørensen, Michael Brudevold Hansen (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 tilføjes Bestyrelse: Betina Grigo Dupont Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-12-14 fjernes Bestyrelse: Victoria Maria Holmes Thyland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Direktion: Betina Grigo Dupont Sørensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-12-14 fjernes Direktion: Victoria Maria Holmes Thyland (direktør) (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening. (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2017-02-06 tilføjes Bestyrelse: Victoria Maria Holmes Thyland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-02-06 tilføjes Direktion: Victoria Maria Holmes Thyland (direktør) (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-02-06 fjernes Direktion: Daniel Grigo Dupont Hansen (direktør) (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2017-02-06 tilføjes Vedtægter: 2017-02-06 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2016-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ibsvej 1-3, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2016-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ibsvej 1-3, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ibsvej 1-3, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-09-14 tilføjes Direktion: Daniel Grigo Dupont Hansen (direktør) (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2016-09-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser at eje kapitalandele i andre selskaber, forestå investering, finansiering og handel m.v. samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2016-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2016-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-14 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2016-09-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2016-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2016-09-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2016-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2016-09-14 tilføjes Legale ejere: Betina Grigo Dupont Sørensen, Medianetgroup ApS, Daniel Grigo Dupont Hansen (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2016-09-14 tilføjes Navne: MBD Denmark ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2016-09-14 tilføjes Reelle ejere: Betina Grigo Dupont Sørensen, Michael Brudevold Hansen, Daniel Grigo Dupont Hansen (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2016-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2016-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2016-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2016-09-14 tilføjes Stiftere: Medianetgroup ApS, Daniel Grigo Dupont Hansen, Betina Grigo Dupont Sørensen (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2016-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2016-09-14 tilføjes Vedtægter: 2016-09-14 (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2016-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2016-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-27)