Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Vedtægter | ||||
Bibranche | xbrl | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Snedkervej 1, 6800 Varde (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-13 fjernes Binavne: Comprehensive IT Solutions IVS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-09 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-13 fjernes Hovedbranche: Computer facility management (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-13 fjernes Legale ejere: BSG Holding 2016 ApS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-13 fjernes Navne: ComITs IVS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-13 fjernes Reelle ejere: Brian Martin Saatterup (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-13 fjernes Stiftere: BSG Holding 2016 ApS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2020-12-01 Statstidende Dekret
Den 2020-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2020-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 fjernes Direktion: Brian Martin Saatterup (direktør) (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snedkervej 1, 6800 Varde (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 20, 1. th., 6800 Varde (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Binavne: Comprehensive IT Solutions IVS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-08-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-08-01 tilføjes Hovedbranche: Computer facility management (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-08-01 tilføjes Navne: ComITs IVS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-08-01 tilføjes Vedtægter: 2019-08-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-08-01 fjernes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-07-31 fjernes Navne: Business Advisor IVS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 20, 1. th., 6800 Varde (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Navervej 33, 6800 Varde (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-07-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Brian Martin Saatterup (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2017-12-31 fjernes Reelle ejere: Sven Ankerstjerne Nielsen (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-09-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2016-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Navervej 33, 6800 Varde (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2016-09-09 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2016-09-09 tilføjes Direktion: Brian Martin Saatterup (direktør) (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2016-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2016-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-09 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2016-09-09 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2016-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-09-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2016-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2016-09-09 tilføjes Legale ejere: BSG Holding 2016 ApS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2016-09-09 tilføjes Navne: Business Advisor IVS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-09-09 tilføjes Reelle ejere: Sven Ankerstjerne Nielsen (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2016-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2016-09-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2016-09-09 tilføjes Stiftere: BSG Holding 2016 ApS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2016-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2016-09-09 tilføjes Vedtægter: 2016-09-09 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2016-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-12)