Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Vedtægter | xbrl | Direktion | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2016-09-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Jysk Detail, Rema1000 Esbjerg N. (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2024-03-23 tilføjes Vedtægter: 2024-03-23 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-20 tilføjes Direktion: Lars Zülau Henriksen (direktør) (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-20 fjernes Direktion: Per Ladegaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-03-21 tilføjes Direktion: Per Ladegaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2020-03-21 fjernes Direktion: Michael Philip Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Lars Zülau Henriksen (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Heidi Fog Hansen (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-13 tilføjes Direktion: Michael Philip Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-02-13 fjernes Direktion: Martin Kibsgaard Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2016-10-01 tilføjes Legale ejere: Heidi Fog Hansen, ROMALT INVEST ApS, Henrik Thomsen, Jan From, JP JØRGENSEN ApS, Klavs Valdemar Gravesen, Karlo Woldemar, Hans Tarp, Claus René Steen Hansen, Hans Erik Musak Pedersen (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2016-09-30 fjernes Legale ejere: BLUE CAPITAL A/S (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-07 tilføjes Legale ejere: BLUE CAPITAL A/S (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Tværvej 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Direktion: Martin Kibsgaard Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Jysk Detail, Rema1000 Esbjerg N (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-07 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Navne: Jysk Detail, Rema1000 Esbjerg N Komplementar ApS (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Stiftere: BLUE CAPITAL A/S (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Vedtægter: 2016-09-07 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2016-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-08)