Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2018-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Funder Møllevej 29, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-29 fjernes Direktion: Christina List (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-01 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-29 fjernes Hjemmeside: www.chiist.dk (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-29 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-29 fjernes Kontaktoplysninger: chiist@outlook.dk (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-29 fjernes Legale ejere: Christina List (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-29 fjernes Navne: CHiiST IVS (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-29 fjernes ObligatoriskEmail: Chiist@outlook.dk (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-29 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-29 fjernes Stiftere: Christina List (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Funder Møllevej 29, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Direktion: Christina List (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Formål: Virksomheden formål er at tilbyde danskere en online platform til at søge en fagmand ud fra diverse søgekriterier. (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-01 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Hjemmeside: www.chiist.dk (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: chiist@outlook.dk (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Legale ejere: Christina List (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Navne: CHiiST IVS (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes ObligatoriskEmail: Chiist@outlook.dk (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Stiftere: Christina List (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Vedtægter: 2016-09-01 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-29)