Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2016-09-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Invest af 1. august 2023 A/S. (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2016-09-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Energy Solutions ApS. (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-09-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Invest af 1. august 2023 A/S. (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Invest af 1. august 2023 A/S. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Invest af 1. august 2023 A/S. (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Invest af 1. august 2023 A/S. (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Invest af 1. august 2023 A/S. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Invest af 1. august 2023 A/S. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2023-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordheat A/S. (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spangsmosevej 39, 6430 Nordborg (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Spangsmosevej 39, 6430 Nordborg (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-09-22 tilføjes Direktion: Sten Daugaard-Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Direktion: Hanne Albrecht Thomsen (direktør) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2020-09-01 fjernes Revisor: Agerbo Gruppen (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2019-12-09 tilføjes Revisor: Agerbo Gruppen (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2019-12-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2018-06-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spangsmosevej 39, 6430 Nordborg (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2016-09-01 tilføjes Direktion: Hanne Albrecht Thomsen (direktør) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2016-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-01 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-01 tilføjes Legale ejere: Sten Daugaard-Hansen (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-01 tilføjes Navne: Solvang Invest ApS (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-01 tilføjes Reelle ejere: Sten Daugaard-Hansen (offentliggjort 2017-10-14)
Den 2016-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2016-09-01 tilføjes Stiftere: Sten Daugaard-Hansen (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-01 tilføjes Vedtægter: 2016-09-01 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-05)