Sektion (alle) | |||||||
Dekret | xbrl | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 Statstidende Dekret
Den 2023-05-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-06 tilføjes Bibranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 83, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Binavne: Sams Corner Pizza ApS, Sams Corner Kiosk ApS (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Direktion: Fatih Ozdemir (direktør) (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive pizzaria og kiosk. (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-01 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Legale ejere: Fatih Ozdemir (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-09-01 tilføjes Navne: Sams Corner ApS (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Reelle ejere: Fatih Ozdemir (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Stiftere: Fatih Ozdemir (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Vedtægter: 2016-09-01 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-01)