Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Sophie Luscombe-Schaumann(virk.: 82) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Susse Puk Schaumann(virk.: 81) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kim Lang Sørensen(virk.: 62) Bestyrelsesmedlem | 3,23 % | 3,23 % | 4,84 % | 17,74 % |
Kim Lautrup(virk.: 39) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 2,56 % |
Pct. | 0,76 % | 0,76 % | 1,14 % | 4,54 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Leif Vejhe Djurhuus(virk.: 79) | 1,28 % | 5,13 % | 5,13 % | 12,82 % |
Per Antonik Jørgensen(virk.: 25) | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 12,00 % |
Søren Thomsen(virk.: 17) | 0 % | 0 % | 0 % | 5,88 % |
Rasmus Nørgaard(virk.: 243) | 0 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % |
Pct. | 0,83 % | 1,94 % | 1,94 % | 4,15 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kim Lang Sørensen | 30.03.2013 | Brogårdsvej 22, 2820 Gentofte |
Sophie Luscombe-Schaumann | 01.11.2015 | Ravnevej 10, 2970 Hørsholm |
Kim Lautrup | 01.10.2020 | Albert Schweitzers V 26, 2450 København SV |
Susse Puk Schaumann |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Leif Vejhe Djurhuus | 01.03.2014 | Schlegels Alle 7, 1807 Frederiksberg C |
Søren Thomsen | 01.11.2019 | Lemchesvej 22, 2900 Hellerup |
Per Antonik Jørgensen | 04.12.2020 | George Marshalls Vej 3, 2450 København SV |
Rasmus Nørgaard | 09.11.2021 | Gammel Kongevej 1, 1610 København V |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Akvariet A/S | 41957565 | NORMAL | Restauranter (561010) |
BRAUNSTRASSE ApS | 34891850 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Blomstervænget 52, Lyngby ApS | 38000292 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Copenhagen Harbourfront Development ApS | 39876388 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
DET DANSKE FILMSTUDIE A/S | 28516797 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
DK REAL ESTATE HOLDING KOMPLEMENTAR II ApS | 35036164 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Ejendomsselskabet Akvarius ApS | 38741314 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Enghave Brygge D ApS | 37965308 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Enghave Brygge G ApS | 37965286 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Enghave Brygge I ApS | 37965294 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Enghave Brygge Invest ApS | 40773428 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Engholmene Erhverv 1 ApS | 42130109 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
F&B Engholmene A/S | 42137960 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Fuglekvarteret Holding ApS | 43329626 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
GD Development ApS | 38113542 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
GD Equity ApS | 42130176 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Gammelhavn Vejle 3 og 7 ApS | 37611565 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Gammelhavn Vejle 4 ApS | 42549223 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Gammelhavn Vejle 6 ApS | 42549207 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Gammelhavn Vejle 6A ApS | 44328127 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Gammelhavn Vejle 6B ApS | 44328089 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Gammelhavn Vejle ApS | 41714638 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Gammelhavn Vejle Erhverv ApS | 44363097 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Gammelhavn Vejle Komplementar ApS | 43818732 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Geppetto Group A/S | 41955058 | NORMAL | Anden forretningsservice i.a.n. (829900) |
Gribskov Ejendomsudvikling ApS | 42419613 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Grundejerforeningen Gammelhavn | 43218425 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
H M FJORD ApS | 30350367 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Investeringsselskabet Norddeutschland ApS | 43696793 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Investeringsselskabet Norddeutschland II ApS | 44331667 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S KÆRHOLM | 36443383 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
LLG Consultancy ApS | 42770892 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Lundtoftegårdsvej 93A ApS | 41659718 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
NPV A/S | 32329020 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
NPV DEVELOPMENT ApS | 31186595 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
NPV Ejendomme ApS | 42130230 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
NPV Group A/S | 42390569 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NPV Holding ApS | 31885833 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Restaurationsselskabet Beirut ApS | 44098571 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Restaurationsselskabet Klase ApS | 44098555 | NORMAL | Restauranter (561010) |
SCHAUMANN LÜBECK 1 ApS | 30800850 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
SCHAUMANN LÜBECK ApS | 30344448 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
SNG HOLDING ApS | 33589360 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Susse S ApS | 41102276 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Sydhavnsgade Café ApS | 42759503 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Sydhavnsgade Kontor ApS | 42759481 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Sydhavnsgade Parkering ApS | 42759473 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Søndre Jernbanevej 28-30 ApS | 40550585 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Udviklingsselskabet Strandvejen 267 ApS | 41630868 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Udviklingsselskabet af 2021.10.06 ApS | 42759538 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Enghave Brygge G ApS. |
Sidst opdateret den 29.08.2016 og angivet som gældende fra 09.06.2016 (3032 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Enghave Barok | 27866034 |
Enghave Brygge A/S | 12932502 |
Enghave Brygge D ApS | 37965308 |
Enghave Brygge E ApS | 37965251 |
Enghave Brygge G ApS | 37965286 |
Enghave Brygge H ApS | 37965278 |
Enghave Brygge I ApS | 37965294 |
Enghave Brygge Invest ApS | 40773428 |
Enghave Byg ApS | 36686588 |
Enghavecenteret v/ Preben Bograd | 27712746 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Sophie Luscombe-Schaumann(virk.: 82) Reelle ejere | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Susse Puk Schaumann(virk.: 81) Reelle ejere | 68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Kim Lang Sørensen(virk.: 62) Bestyrelsesmedlem | 36 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7 |
Kim Lautrup(virk.: 39) Dir. | 28 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Pct. | 76 % | 0 % | 0 % | 5 % | 12 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Leif Vejhe Djurhuus(virk.: 79) Ikke aktiv i virksomheden. | 25 | 0 | 0 | 10 | 31 | 13 |
Per Antonik Jørgensen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Søren Thomsen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Rasmus Nørgaard(virk.: 243) Ikke aktiv i virksomheden. | 190 | 0 | 1 | 0 | 33 | 19 |
Sum | 201 | 0 | 0 | 12 | 32 | 19 |
Pct. | 66 % | 0 % | 0 % | 4 % | 19 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Sophie Luscombe-Schaumann(virk.: 82) Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 83 |
Susse Puk Schaumann(virk.: 81) Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 82 |
Kim Lang Sørensen(virk.: 62) Bestyrelsesmedlem | 38 | 31 | 1 | 1 |
Kim Lautrup(virk.: 39) Dir. | 32 | 30 | 0 | 10 |
Sum | 70 | 61 | 1 | 176 |
Pct. | 23 % | 20 % | 0 % | 57 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Leif Vejhe Djurhuus(virk.: 79) Ikke aktiv i virksomheden | 56 | 4 | 6 | 29 |
Per Antonik Jørgensen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 5 | 1 | 6 |
Søren Thomsen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 3 | 2 | 2 |
Rasmus Nørgaard(virk.: 243) Ikke aktiv i virksomheden | 120 | 143 | 0 | 53 |
Sum | 205 | 155 | 9 | 90 |
Pct. | 45 % | 34 % | 2 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |